序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 史加力 | 85% | 306万人民币 |
2 | 汪国民 | 15% | 54万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
史加力
|
|
2 |
汪国民
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘洲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 史加力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 史加力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
姓名: 史加力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 史加力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 汪国民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
2 | 2016-05-11 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 汪国民; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 刘洲; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]姓名: 史加力; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 汪国民; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 史加力; 出资额: ***; 百分比: **%
|
3 | 2016-05-11 | 组织机构变更 |
姓名: 刘洲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 史加力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 史加力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
姓名: 史加力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 史加力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 汪国民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
4 | 2015-12-23 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********76227T
|
5 | 2009-04-28 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 汪国民; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 刘洲; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 史加力; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 汪国民; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 刘洲; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 史加力; 出资额: ***; 百分比: **%
|
6 | 2009-04-28 | 实收资本变更 |
200
|
360( + 80% )
|
7 | 2009-04-28 | 注册资本(金)变更 |
200
|
360( + 80% )
|
8 | 2008-02-18 | 住所变更 |
住所: 嘉兴市区城北路与同乐路口同乐商务大厦第一幢一单元***号 邮政编码: ****** 电话: *******住所所在行政区划:凤桥镇
|
住所: 嘉兴市南湖区凤桥镇凤篁公路东侧(浙江秀舟纸业有限公司内) 邮政编码: ****** 电话: *******住所所在行政区划:凤桥镇
|
9 | 2008-02-18 | 注册号升级 |
注册号: ********399
|
注册号: ********
|