序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邹健栋 | 90% | 900.0万人民币 |
2 | 邹明观 | 10% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邹健栋
|
|
2 |
邹明观
|
|
3 |
顾少春
|
|
4 |
邹水清
|
|
5 |
吴家飞
|
|
6 |
平晓红
|
|
7 |
戴中月
|
|
8 |
周燕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-10 | 住所变更 |
浙江省嘉兴市平湖市经济开****区兴平四路***号*号楼
|
浙江省嘉兴市平湖市经济技术开****区兴平四路***号内*号车间一楼
|
2 | 2022-06-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴家飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 周燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 平晓红; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 戴中月; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 邹健栋; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 邹明观; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 邹水清; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 顾雪平; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 顾雪平; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名:陶祖山;证件号码:***************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 吴家飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 周燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 平晓红; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 戴中月; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 邹健栋; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 邹明观; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 邹水清; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 顾少春; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 顾少春; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名:陶祖山;证件号码:***************; 职位: 财务负责人;
|
3 | 2022-06-10 | 章程修正案备案 |
第三章第五条
|
第二章第四条
|
4 | 2021-12-03 | 章程修正案备案 |
|
第三章第五条
|
5 | 2021-12-03 | 经营范围变更 |
包装装潢、其他印刷品印刷;制造:纸箱(盒)和塑胶制品(除食品用)、家具;销售:印刷材料、家具、电工器材、建筑材料;预制构件制造、销售;道路货物运输。
|
一般项目:纸和纸板容器制造;家具制造;生态环境材料销售;家具销售;五金产品零售;五金产品批****;建筑材料销售;货物进出口;技术进出口;砼结构构件制造;砼结构构件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:印刷品装订服务;包装装潢印刷品印刷;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
6 | 2020-10-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 平晓红; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 戴中月; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 邹健栋; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 邹明观; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 邹水清; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 顾少春; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 顾雪平; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 顾雪平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 吴家飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 周燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 平晓红; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 戴中月; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 邹健栋; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 邹明观; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 邹水清; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 顾雪平; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 顾雪平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
7 | 2020-08-12 | 住所变更 |
平湖市当湖街道通界村*组
|
浙江省嘉兴市平湖市经济开****区兴平四路***号*号楼
|
8 | 2020-08-12 | 管辖单位变更 |
当湖所
|
经开分局
|
9 | 2019-10-25 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
|
10 | 2019-10-25 | 管辖单位变更 |
嘉兴市市场监督管理局
|
当湖所
|