序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | C&C WIDE株式会社 | 50.99961% | 20.816万美元 |
2 | 主企物产(株) | 49.00039% | 20.0万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵胜来
|
|
2 |
李熔基
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-04-05 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 主企物产(株); 出资额: **万; 百分比: **.****%企业名称: 韩国泰世株式会社; 出资额: **.***万; 百分比: **.****% [退出]
|
企业名称: 主企物产(株); 出资额: **万; 百分比: **.****%企业名称: Camp;C WIDE株式会社; 出资额: **.***万; 百分比: **.****%
|
2 | 2017-01-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李硕浩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 刘镇镐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 刘镇镐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 李熔基; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 赵胜来; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 赵胜来; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|
3 | 2017-01-16 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
刘镇镐
|
赵胜来
|
4 | 2016-08-22 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********93425E
|
5 | 2014-09-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李明九; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 李硕浩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 刘镇镐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 孙鸿基; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 郑浚寿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 李硕浩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 刘镇镐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 刘镇镐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
6 | 2014-09-29 | 法定代表人变更 |
孙鸿基
|
刘镇镐
|
7 | 2014-09-29 | 组织机构变更 |
姓名: 李明九; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 李硕浩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 刘镇镐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 孙鸿基; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 郑浚寿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 李硕浩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 刘镇镐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 刘镇镐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
8 | 2013-10-21 | 名称变更 |
主企橡塑制品(嘉兴)有限公司
|
主企包装材料(嘉兴)有限公司
|
9 | 2011-12-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李明九; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 孙鸿基; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 孙晶一; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 李明九; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 李硕浩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 刘镇镐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 孙鸿基; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 郑浚寿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
10 | 2011-12-23 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 主企物产(株); 出资额: **; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 主企物产(株); 出资额: **; 百分比: **.****%; 法人性质: 企业法人企业名称: 韩国泰世株式会社; 出资额: **.***; 百分比: **.****%; 法人性质: 企业法人 [新增]
|