序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董树良
|
|
2 |
刘平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 董树良; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 董树良; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名:任月芳;证件号码:; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 胡磊; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 董树良; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 董树良; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名:任月芳;证件号码:; 职位: 财务负责人;
|
2 | 2020-07-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶静; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 段振洪; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 董树良; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 刘平; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 董树良; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 董树良; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
3 | 2020-07-29 | 法定代表人变更 |
段振洪
|
董树良
|
4 | 2018-05-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶静; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 段振洪; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 沈元明; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]
|
姓名: 叶静; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 段振洪; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 董树良; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]
|
5 | 2017-06-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
林国荣
|
段振洪
|
6 | 2017-03-14 | 章程修正案备案 |
原公司章程
|
2017.3.14,公司章程中增加“第十一章 党的建设”第二十条,第二十一条,第二十二条,第二十三条
|
7 | 2016-08-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 戴爱荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 叶静; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 周****土; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 林国荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 沈元明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 叶静; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
8 | 2016-08-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
戴爱荣
|
林国荣
|
9 | 2016-08-19 | 组织机构变更 |
姓名: 戴爱荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 叶静; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 周****土; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 林国荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 沈元明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 叶静; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
10 | 2016-04-27 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********2324X1
|