序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邱金全 | 89.63% | 7294.119827万人民币 |
2 | 平湖市神力机械铸造有限公司 | 10.37% | 843.9141199999995万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邱金全
|
|
2 |
钟锐韬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 邱宠根; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 邱金全; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 邱金全; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 钟锐韬; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈卫方; 证件号码: ***************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 邱金全; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 邱金全; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 钟锐韬; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2021-08-17 | 法定代表人变更 |
邱宠根
|
邱金全
|
3 | 2021-08-17 | 章程备案 |
|
重新制定章程
|
4 | 2021-08-17 | 企业类型变更 |
有限责任公司(中外合资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
5 | 2021-08-17 | 注册资本(金)变更 |
****.****
|
****.******
|
6 | 2021-08-17 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 东方工业设备私人有限公司; 出资额: ****.****万; 百分比: **.**%; [退出]企业名称: 平湖市神力机械有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **.**%;
|
姓名: 邱金全; 出资额: ****.******万; 百分比: **.**%; [新增]企业名称: 平湖市神力机械铸造有限公司; 出资额: ***.*****万; 百分比: **.**%; [名称变更]
|
7 | 2019-03-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张嘉中; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 邱宠根; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 邱金全; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 邱金全; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 陈卫方; 证件号码: ***************; 职位: 监事
|
姓名: 邱宠根; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 邱金全; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 邱金全; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 钟锐韬; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 陈卫方; 证件号码: ***************; 职位: 监事
|
8 | 2016-04-19 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********93401F
|
9 | 2014-04-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈卫方; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 邱宠根; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 邱金全; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 邱金全; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 许明元; 证件名称: ; 证件号码: S********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
|
姓名: 陈卫方; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 邱宠根; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 邱金全; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 邱金全; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 张嘉中; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
|
10 | 2014-04-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈卫方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 邱宠根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 邱金全; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 邱金全; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 许明元; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
|
姓名: 陈卫方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 邱宠根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 邱金全; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 邱金全; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 张嘉中; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
|