序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄少华
|
|
2 |
陈正明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-21 | 章程备案 |
|
|
2 | 2022-06-21 | 投资人(股权)备案 |
|
|
3 | 2022-06-21 | 名称变更 |
|
|
4 | 2020-08-28 | 章程修正案备案 |
|
|
5 | 2020-08-28 | 联系电话变更 |
|
|
6 | 2020-08-28 | 住所变更 |
|
|
7 | 2019-07-12 | 出资比例备案 |
|
|
8 | 2019-07-12 | 企业类型变更 |
|
|
9 | 2019-07-12 | 名称变更 |
|
|
10 | 2019-06-24 | 投资人(股权)备案 |
|
|