序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 虞瑞宏 | 40.74777% | 667.38万人民币 |
2 | 潘卫东 | 15.976% | 261.66万人民币 |
3 | 何其刚 | 15.23233% | 249.48万人民币 |
4 | 陈华声 | 9.88819% | 161.952万人民币 |
5 | 沈啸峰 | 9.6933% | 158.76万人民币 |
6 | 徐喆 | 5.36465% | 87.864万人民币 |
7 | 祝革华 | 3.09775% | 50.736万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
虞瑞宏
|
|
2 |
沈啸峰
|
|
3 |
陈华声
|
|
4 |
何其刚
|
|
5 |
徐喆
|
|
6 |
戚阿海
|
|
7 |
祝革华
|
|
8 |
卢燕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何其刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 卢燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张再学; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 徐喆; 证件号码: ******************; 职位: 执行监事;姓名: 沈啸峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 潘卫东; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 虞瑞宏; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 虞瑞宏; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 陈华声; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 何其刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 卢燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐喆; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 戚阿海; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增]姓名: 沈啸峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 祝革华; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 虞瑞宏; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 虞瑞宏; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 陈华声; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
2 | 2016-06-03 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********34064P
|
3 | 2016-06-03 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 实业投资、资产经营管理、投资咨询(不含证券、期货);花卉种植;管道和设备安装;办公设备维修;软件开****;信息技术咨询服务
|
一般经营项目: 实业投资、资产经营管理、投资咨询(不含证券、期货);花卉种植;管道和设备安装;办公设备维修;软件开****;信息技术咨询服务;自有房屋租赁。
|
4 | 2016-03-16 | 高级管理人员备案 |
监事会:徐喆,卢燕 [退出]
|
监事会:徐喆,卢燕,张再学 [新增]
|
5 | 2015-09-10 | 高级管理人员备案 |
虞瑞宏,虞瑞宏,何其刚,沈啸峰,潘卫东,蔡蔚丽,陈华声,徐喆,陈娟 [退出]
|
虞瑞宏,虞瑞宏,何其刚,沈啸峰,潘卫东,陈华声,徐喆,卢燕,陈娟 [新增]
|
6 | 2014-11-19 | 名称变更 |
嘉兴瑞隆投资股份有限公司
|
嘉兴瑞隆实业股份有限公司
|
7 | 2014-11-19 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 无。
|
许可经营项目:
|
8 | 2014-11-19 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 实业投资、资产经营管理、投资咨询(不含证券、期货)。
|
一般经营项目: 实业投资、资产经营管理、投资咨询(不含证券、期货);花卉种植;管道和设备安装;办公设备维修;软件开****;信息技术咨询服务
|
9 | 2014-02-25 | 章程修正案备案 |
章程第十一条:股东12人
|
章程第十一条:2013年10月,傅雅琴将76.86万股、李旻将70.56万股、甘士勇将42.336万股、章利将54.264万股全部转给虞瑞宏,股东变为8人
|
10 | 2013-09-24 | 章程修正案备案 |
原章程第二十八条:原监事4人,其中股东代表2人、职工代表2人
|
现修改为:监事3人,其中股东代表2人、职工代表1人
|