序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈金根 | 67% | 335.0万人民币 |
2 | 陈恒熙 | 33% | 165.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈金根
|
|
2 |
陈恒熙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-20 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2020-07-20 | 名称变更 |
|
|
3 | 2020-03-16 | 经营范围变更 |
|
|
4 | 2016-06-27 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
5 | 2016-06-27 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
6 | 2016-06-27 | 一般经营项目变更 |
|
|
7 | 2015-09-01 | 许可经营项目变更 |
|
|
8 | 2015-09-01 | 住所变更 |
|
|
9 | 2015-09-01 | 一般经营项目变更 |
|
|
10 | 2013-07-22 | 一般经营项目变更 |
|
|