序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 许月琴 | 67% | 670万人民币 |
2 | 杨宏斌 | 18% | 180万人民币 |
3 | 武震 | 11% | 110万人民币 |
4 | 陈勇 | 4% | 40万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨宏斌
|
|
2 |
周雪芬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-23 | 章程修正案备案 |
修改第四章第十一条
|
修正第二章第九条
|
2 | 2022-03-23 | 经营范围变更 |
一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物基材料技术研****;生物基材料聚合技术研****;工程和技术研究和试验****展;生物基材料销售;日用品销售;礼品花卉销售;化妆品零售;家居用品销售;家用电器销售;塑料制品销售;厨具卫具及日用杂品批****;针纺织品销售;服装辅料销售;服装服饰零售;鞋帽零售;鞋帽批****;制鞋原辅材料销售;劳动保护用品销售;办公用品销售;第一类医疗器械销售;珠宝首饰零售;箱包销售;办公设备销售;电子产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);健康咨询服务(不含诊疗服务);远程健康管理服务;健身休闲活动;企业形象策划;市场营销策划;咨询策划服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);企业管理;企业管理咨询;会议及展览服务;礼仪服务;个人商务服务;其他文化艺术经纪代理;电影摄制服务;数字内容制作服务(不含出版****行);文艺创作;文化娱乐经纪人服务;平面设计(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物基材料技术研****;生物基材料聚合技术研****;工程和技术研究和试验****展;生物基材料销售;日用品销售;礼品花卉销售;化妆品零售;家居用品销售;家用电器销售;塑料制品销售;厨具卫具及日用杂品批****;针纺织品销售;服装辅料销售;服装服饰零售;鞋帽零售;鞋帽批****;制鞋原辅材料销售;劳动保护用品销售;办公用品销售;第一类医疗器械销售;珠宝首饰零售;箱包销售;办公设备销售;电子产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);健康咨询服务(不含诊疗服务);远程健康管理服务;健身休闲活动;企业形象策划;市场营销策划;咨询策划服务;企业管理;企业管理咨询;会议及展览服务;礼仪服务;个人商务服务;其他文化艺术经纪代理;电影摄制服务;数字内容制作服务(不含出版****行);文艺创作;文化娱乐经纪人服务;平面设计;社会经济咨询服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
3 | 2022-03-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 杨宏斌; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 杨宏斌; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 许月琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 周雪芬; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 杨宏斌; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 杨宏斌; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
4 | 2021-11-19 | 章程修正案备案 |
|
修改第四章第十一条
|
5 | 2021-11-19 | 出资日期备案 |
姓名: 杨宏斌; 出资日期: 2058-07-26;姓名: 武震; 出资日期: 2021-11-01;姓名: 许月琴; 出资日期: 2021-11-01;姓名: 陈勇; 出资日期: 2021-11-01;
|
姓名: 杨宏斌; 出资日期: 2058-07-26;姓名: 武震; 出资日期: 2058-07-26;姓名: 许月琴; 出资日期: 2058-07-26;姓名: 陈勇; 出资日期: 2058-07-26;
|
6 | 2021-11-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 杨宏斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 祝云良; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 祝云良; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
|
姓名: 杨宏斌; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 杨宏斌; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 许月琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
7 | 2021-11-04 | 法定代表人变更 |
祝云良
|
杨宏斌
|
8 | 2021-11-04 | 章程备案 |
|
制定新章程
|
9 | 2021-11-04 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 杨宏斌; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 祝云良; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 许月琴; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 杨宏斌; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 武震; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 陈勇; 出资额: **万; 百分比: *%; [新增]
|