序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 空气化工产品(中国)投资有限公司 | 100% | 2372.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
HONG KOK MENG
|
|
2 |
徐英姿
|
|
3 |
Saw Choon Seong(苏俊雄)
|
|
4 |
郁峰
|
|
5 |
傅轶晶
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-16 | 经营范围变更 |
许可项目:危险化学品生产;道路危险货物运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:货物进出口;进出口代理;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);食品添加剂销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;炼油、化工生产专用设备销售;机械设备研****;机械设备销售;通用零部件制造;机械零件、零部件销售;国内贸易代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);机动车修理和维护;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
许可项目:危险化学品生产;道路危险货物运输;移动式压力容器/气瓶充装(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:货物进出口;进出口代理;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);食品添加剂销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;炼油、化工生产专用设备销售;机械设备研****;机械设备销售;机械设备租赁;特种设备出租;特种设备销售;通用零部件制造;机械零件、零部件销售;国内贸易代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);机动车修理和维护;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2022-08-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: HONG KOK MENG; 证件号码: E*******E; 职位: 董事长;姓名: SAW CHOON SEONG(苏俊雄); 证件号码: A********; 职位: 董事;姓名: 傅轶晶; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐英姿; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 郁峰; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]姓名:朱军;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: HONG KOK MENG; 证件号码: E*******E; 职位: 董事长;姓名: SAW CHOON SEONG(苏俊雄); 证件号码: A********; 职位: 董事;姓名: 傅轶晶; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐英姿; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李曙胜; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]姓名:朱军;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
3 | 2021-12-01 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:蒋霞;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:朱军;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:曾沁;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:朱军;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2021-12-01 | 高级管理人员备案 |
姓名: HONG KOK MENG; 证件号码: E*******E; 职位: 董事长;姓名: SAW CHOON SEONG(苏俊雄); 证件号码: A********; 职位: 董事;姓名: 徐英姿; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 贾广禧; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 郁峰; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
|
姓名: HONG KOK MENG; 证件号码: E*******E; 职位: 董事长;姓名: SAW CHOON SEONG(苏俊雄); 证件号码: A********; 职位: 董事;姓名: 傅轶晶; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 徐英姿; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 郁峰; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
|
5 | 2021-09-14 | 经营范围变更 |
生产、加工、销售适用于电子、化学和其他高科技产业的高科技化学品(化危品范围详见《安全生产许可证》),生产和销售食品添加剂(氮气),设计、研****、生产、组装相关装置、设备和部件,提供与上述业务相关的服务(包括售后服务、技术支持服务和商务咨询服务),与上述产品同类商品的进出口、批****和佣金代理(拍卖除外),并提供其他相关配套业务,道路危险货物运输(2类1项、2类2项)(剧毒化学品除外)(凭许可证经营),现场供气(涉及配额、许可证、专项规定管理的商品按国家有关规定办理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:危险化学品生产;道路危险货物运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:货物进出口;进出口代理;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);食品添加剂销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;炼油、化工生产专用设备销售;机械设备研****;机械设备销售;通用零部件制造;机械零件、零部件销售;国内贸易代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);机动车修理和维护;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
6 | 2021-09-14 | 多证合一备案 |
|
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记
|
7 | 2018-03-13 | 法定代表人变更 |
FAYE ELLEN HARTZELL
|
HONG KOK MENG
|
8 | 2018-03-13 | 经营范围变更 |
生产、加工、销售适用于电子、化学和其他高科技产业的高科技化学品(化危品范围详见《安全生产许可证》),生产和销售食品添加剂(氮气),设计、研****、生产、组装相关装置、设备和部件,提供与上述业务相关的服务(包括售后服务、技术支持服务和商务咨询服务)。与上述产品同类商品的进出口、批****和佣金代理(拍卖除外),并提供其他相关配套业务。现场供气(涉及配额、许可证、专项规定管理的商品按国家有关规定办理)。
|
生产、加工、销售适用于电子、化学和其他高科技产业的高科技化学品(化危品范围详见《安全生产许可证》),生产和销售食品添加剂(氮气),设计、研****、生产、组装相关装置、设备和部件,提供与上述业务相关的服务(包括售后服务、技术支持服务和商务咨询服务),与上述产品同类商品的进出口、批****和佣金代理(拍卖除外),并提供其他相关配套业务,道路危险货物运输(2类1项、2类2项)(剧毒化学品除外)(凭许可证经营),现场供气(涉及配额、许可证、专项规定管理的商品按国家有关规定办理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2018-03-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: FAYE ELLEN HARTZELL; 证件号码: *********; 职位: 董事长 [退出]姓名: SAW CHOON SEONG(苏俊雄); 证件号码: A********; 职位: 董事姓名: 徐英姿; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 贾广禧; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 郁峰; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
|
姓名: HONG KOK MENG; 证件号码: E*******E; 职位: 董事长 [新增]姓名: SAW CHOON SEONG(苏俊雄); 证件号码: A********; 职位: 董事姓名: 徐英姿; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 贾广禧; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 郁峰; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
|
10 | 2017-02-15 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********25066F
|