序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-22 | 负责人变更 |
徐枫 [退出]
|
郭正风 [新增]
|
2 | 2021-06-29 | 负责人变更 |
周君为 [退出]
|
徐枫 [新增]
|
3 | 2020-05-13 | 负责人变更 |
郭正风 [退出]
|
周君为 [新增]
|
4 | 2018-03-29 | 负责人变更 |
徐雪明 [退出]
|
郭正风 [新增]
|
5 | 2018-03-29 | 法定代表人变更 |
徐雪明
|
郭正风
|
6 | 2016-05-05 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****R
|
7 | 2015-09-24 | 负责人变更 |
杨丽琴 [退出]
|
徐雪明 [新增]
|
8 | 2015-09-24 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
杨丽琴
|
徐雪明
|
9 | 2013-09-06 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
徐爱萍
|
杨丽琴
|
10 | 2013-09-06 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目:
|
许可经营项目: 金融业务(按金融许可证核定的经营范围经营)。
|