序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-10 | 上级企业变更 |
企业名称: 中国银行股份有限公司; 注册号: *****;
|
企业名称: 中国银行股份有限公司; 注册号: *****;
|
2 | 2020-12-10 | 负责人变更 |
陆雁 [退出]
|
喻越岚 [新增]
|
3 | 2020-12-10 | 联系电话变更 |
*******
|
********
|
4 | 2019-08-06 | 负责人变更 |
裘燕凤 [退出]
|
陆雁 [新增]
|
5 | 2018-06-15 | 负责人变更 |
万鹏飞 [退出]
|
裘燕凤 [新增]
|
6 | 2018-06-15 | 法定代表人变更 |
万鹏飞
|
裘燕凤
|
7 | 2016-04-06 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****R
|
8 | 2015-07-23 | 负责人变更 |
黄敏 [退出]
|
万鹏飞 [新增]
|
9 | 2015-07-23 | 法定代表人变更 |
黄敏
|
万鹏飞
|
10 | 2015-07-23 | 企业类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
其他股份有限公司分公司(上市)
|