序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-17 | 负责人变更 |
王艳萍 [退出]
|
陆勇伟 [新增]
|
2 | 2019-08-23 | 负责人变更 |
丁晓强 [退出]
|
王艳萍 [新增]
|
3 | 2015-11-02 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****3
|
4 | 2014-08-18 | 负责人变更 |
陆亚明 [退出]
|
丁晓强 [新增]
|
5 | 2014-08-18 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陆亚明
|
丁晓强
|
6 | 2011-05-18 | 负责人变更 |
陆伟华 [退出]
|
陆亚明 [新增]
|
7 | 2011-05-18 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陆伟华
|
陆亚明
|
8 | 2011-05-18 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目:
|
许可经营项目: 许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件列的为准。
|
9 | 2011-05-18 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件列的为准。
|
一般经营项目: 无
|
10 | 2007-08-23 | 注册号升级 |
注册号: *****91
|
注册号: *****
|