序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-24 | 营业场所变更 |
嘉兴市秀洲区洪兴西路南江南摩尔东区一层F***-F***号
|
浙江省嘉兴市秀洲区新城街道洪兴路****、****、****号
|
2 | 2022-06-24 | 负责人变更 |
吴春梁 [退出]
|
高燕 [新增]
|
3 | 2020-06-17 | 负责人变更 |
潘苗 [退出]
|
吴春梁 [新增]
|
4 | 2020-06-17 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:陆建华;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:谢丽萍;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:沈莉;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:谢丽萍;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2017-08-16 | 负责人变更 |
张铭 [退出]
|
潘苗 [新增]
|
6 | 2017-08-16 | 法定代表人变更 |
张铭
|
潘苗
|
7 | 2017-04-10 | 负责人变更 |
金娟芬 [退出]
|
张铭 [新增]
|
8 | 2017-04-10 | 企业类型变更 |
股份有限公司分公司(非上市、国有控股)
|
股份有限公司分公司(上市)
|
9 | 2017-04-10 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
金娟芬
|
张铭
|
10 | 2016-09-12 | 其他事项备案 |
财务负责人、联络员
|
财务负责人:谢丽萍 联络员:陆建华
|