序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-26 | 负责人变更 |
陈小娟 [退出]
|
邱张丽 [新增]
|
2 | 2020-06-04 | 负责人变更 |
盛晓红 [退出]
|
陈小娟 [新增]
|
3 | 2017-12-11 | 负责人变更 |
张全英 [退出]
|
盛晓红 [新增]
|
4 | 2016-08-28 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****E
|
5 | 2016-08-28 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:********
|
6 | 2015-07-03 | 负责人变更 |
褚建华 [退出]
|
张全英 [新增]
|
7 | 2015-07-03 | 企业类型变更 |
股份有限公司分公司(非上市、国有控股)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
8 | 2015-07-03 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
褚建华
|
张全英
|
9 | 2014-02-14 | 负责人变更 |
韩全明 [退出]
|
褚建华 [新增]
|
10 | 2014-02-14 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
韩全明
|
褚建华
|