序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 平湖市城市****展投资(集团)有限公司 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姚春元
|
|
2 |
金平
|
|
3 |
毛伍伟
|
|
4 |
毛晓巍
|
|
5 |
朱金茹
|
|
6 |
李昊
|
|
7 |
陈跃锋
|
|
8 |
徐齐
|
|
9 |
钱卫杰
|
|
10 |
方佳佳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周健; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 周建根; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 姚春元; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 姚春元; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 徐宏; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 徐齐; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 毛伍伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王建国; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 胡颢; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [退出]姓名: 金平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 钱卫杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:方卫东;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 姚春元; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 徐齐; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 方佳佳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 朱金茹; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 李昊; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增]姓名: 毛伍伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 毛晓巍; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 金平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 钱卫杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈跃锋; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名:方卫东;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
2 | 2022-07-18 | 章程修正案备案 |
|
第五章第九条、第五章第十一条、第六章第十八条
|
3 | 2021-02-08 | 法定代表人变更 |
周健
|
姚春元
|
4 | 2021-02-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周健; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 周建根; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 应雄; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 徐宏; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐齐; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 毛伍伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 毛伍伟; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 王建国; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 胡国华; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 胡颢; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 钱卫杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 周健; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 周建根; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 姚春元; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; [新增]姓名: 姚春元; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]姓名: 徐宏; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐齐; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 毛伍伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王建国; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 胡颢; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 金平; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 钱卫杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
5 | 2020-09-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周健; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 周建根; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 应雄; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐宏; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 毛伍伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 毛伍伟; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 王建国; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 胡国华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 胡秋晔(职工监事); 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 胡颢; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 陶群法(职工监事); 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 周健; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 周建根; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 应雄; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐宏; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐齐; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 毛伍伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 毛伍伟; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 王建国; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 胡国华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 胡颢; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 钱卫杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
6 | 2019-07-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 于立新; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 周健; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 周建根; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐宏; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 毛伍伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 毛伍伟; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 沈祥根(监事会主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 王建国; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王晓东; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 胡秋晔(职工监事); 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陶群法(职工监事); 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 周健; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 周建根; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 应雄; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 徐宏; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 毛伍伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 毛伍伟; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 王建国; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 胡国华; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 胡秋晔(职工监事); 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 胡颢; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增]姓名: 陶群法(职工监事); 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
7 | 2018-11-15 | 联系电话变更 |
********
|
************
|
8 | 2018-11-15 | 法定代表人变更 |
方卫东
|
周健
|
9 | 2018-11-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 于立新; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 周健; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 周建根; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 徐宏; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 方卫东; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]姓名: 沈祥根(监事会主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 王建国; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 王晓东; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 胡秋晔; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 陶群法; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 黄建峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 黄建峰; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [退出]
|
姓名: 于立新; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 周健; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 周建根; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 徐宏; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 毛伍伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 毛伍伟; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [新增]姓名: 沈祥根(监事会主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 王建国; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 王晓东; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 胡秋晔(职工监事); 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 陶群法(职工监事); 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
10 | 2017-07-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 于立新; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 俞雪琴; 证件号码: ******** ; 职位: 监事 [退出]姓名: 周健; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 周建根; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 徐宏; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 方卫东; 证件号码: ********; 职位: 总经理姓名: 方卫东; 证件号码: ********; 职位: 董事长姓名: 沈祥根(监事会主席); 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 胡秋晔; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 陶群法; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 黄建峰; 证件号码: ********; 职位: 董事
|
姓名: 于立新; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 周健; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 周建根; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 徐宏; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 方卫东; 证件号码: ********; 职位: 董事长姓名: 沈祥根(监事会主席); 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 王建国; 证件号码: ********; 职位: 监事 [新增]姓名: 王晓东; 证件号码: ********; 职位: 董事 [新增]姓名: 胡秋晔; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 陶群法; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 黄建峰; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 黄建峰; 证件号码: ********; 职位: 总经理
|