序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-23 | 负责人变更 |
曹卫丰 [退出]
|
曹利华 [新增]
|
2 | 2018-10-23 | 法定代表人变更 |
曹卫丰
|
曹利华
|
3 | 2016-03-25 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****4
|
4 | 2011-05-26 | 变更注册号 |
注册号: ********797
|
注册号: ********69560
|
5 | 2011-05-23 | 行业代码变更 |
行业代码:6330
|
行业代码:6332
|
6 | 2011-05-23 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目:
|
许可经营项目: 无
|
7 | 2011-05-23 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
曹惠锋
|
曹卫丰
|
8 | 2011-05-23 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 平湖市当湖镇人民路96号西侧 邮政编码: 314200 电话: ********住所所在行政区划:当湖街道
|
住所: 平湖市当湖街道人民西路192-196号 邮政编码: 314200 电话: ********住所所在行政区划:当湖街道
|