序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈建松 | 9.50029% | 100.0万人民币 |
2 | 蔡卓良 | 8.55026% | 90.0万人民币 |
3 | 陈爱珠 | 5.70017% | 60.0万人民币 |
4 | 上海韩臻企业管理有限公司 | ||
5 | 安徽龙川房地产开****有限公司 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙松旺
|
|
2 |
陈其安
|
|
3 |
陈其胜
|
|
4 |
蔡卓良
|
|
5 |
陈爱珠
|
|
6 |
陈秀林
|
|
7 |
陈建松
|
|
8 |
虞臣义
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
嘉兴力宝房地产有限公司第一分公司
|
陈秀林 | 2009-12-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-08 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 力宝集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **.**%; [退出]姓名: 陈建松; 出资额: ***万; 百分比: *.*%;姓名: 蔡卓良; 出资额: **万; 百分比: *.**%;姓名: 陈爱珠; 出资额: **万; 百分比: *.*%;企业名称: 安徽龙川房地产开****有限公司; 出资额: **.*万; 百分比: *%;
|
企业名称: 上海韩臻企业管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **.**%; [新增]姓名: 陈建松; 出资额: ***万; 百分比: *.*%;姓名: 蔡卓良; 出资额: **万; 百分比: *.**%;姓名: 陈爱珠; 出资额: **万; 百分比: *.*%;企业名称: 安徽龙川房地产开****有限公司; 出资额: **.*万; 百分比: *%;
|
2 | 2020-05-11 | 联系电话变更 |
***********
|
************
|
3 | 2020-05-11 | 法定代表人变更 |
陈秀林
|
孙松旺
|
4 | 2020-05-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 蔡卓良; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 虞臣义; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈其安; 证件号码: ***************; 职位: 董事;姓名: 陈其忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 陈其胜; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 陈建松; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈爱珠; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈秀林; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;
|
姓名: 孙松旺; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; [新增]姓名: 蔡卓良; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 虞臣义; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈其安; 证件号码: ***************; 职位: 董事;姓名: 陈其胜; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈建松; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈爱珠; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈秀林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
5 | 2020-05-11 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:李珍;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:李珍;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:李珍;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:李珍;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
6 | 2017-10-19 | 注册资本(金)变更 |
*****
|
****.*
|
7 | 2017-10-19 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 安徽龙川房地产开****有限公司; 出资额: ***万; 百分比: *%姓名: 陈爱珠; 出资额: ***万; 百分比: *.*%姓名: 蔡卓良; 出资额: ***万; 百分比: *.**%姓名: 陈建松; 出资额: ****万; 百分比: *.*%企业名称: 力宝集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.**%
|
企业名称: 安徽龙川房地产开****有限公司; 出资额: **.*万; 百分比: *%姓名: 陈爱珠; 出资额: **万; 百分比: *.*%姓名: 蔡卓良; 出资额: **万; 百分比: *.**%姓名: 陈建松; 出资额: ***万; 百分比: *.*%企业名称: 力宝集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **.**%
|
8 | 2017-10-19 | 注册资本(金)变更 |
10526
|
1052.6( - 90% )
|
9 | 2016-04-07 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********929403
|
10 | 2013-11-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 蔡卓良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 陈爱珠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 陈建松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 陈其安; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 陈其胜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 陈其忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 陈秀林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 虞臣义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 蔡卓良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 陈爱珠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 陈建松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 陈其安; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 陈其忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 陈其胜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 陈秀林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理姓名: 虞臣义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|