序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 牛升辉 | 35% | 1750.0万人民币 |
2 | 张敏 | 35% | 1750.0万人民币 |
3 | 张念**** | 30% | 1500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
牛升辉
|
|
2 |
张敏
|
|
3 |
曹学洪
|
|
4 |
万福标
|
|
5 |
陈勇
|
|
6 |
张念****
|
|
7 |
罗方通
|
|
8 |
孙芬芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 万福标; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 孙芬芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张念****; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 张敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 曹学洪; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 牛升辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 邹瑞春; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 陈勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 万福标; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 孙芬芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张念****; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 张敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 曹学洪; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 牛升辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 罗方通; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 陈勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
2 | 2019-10-08 | 法定代表人变更 |
牛升辉
|
牛升辉
|
3 | 2019-10-08 | 出资方式备案 |
姓名: 张念****; 出资额: ****万; 出资形式: 货币;姓名: 张敏; 出资额: ****万; 出资形式: 货币;姓名: 牛升辉; 出资额: ****万; 出资形式: 货币;
|
姓名: 张念****; 出资额: *万; 出资形式: 货币;姓名: 张敏; 出资额: *万; 出资形式: 货币;姓名: 牛升辉; 出资额: *万; 出资形式: 货币;
|
4 | 2019-10-08 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
|
5 | 2019-10-08 | 出资日期备案 |
姓名: 张念****; 出资日期: 2037-11-01;姓名: 张敏; 出资日期: 2037-11-01;姓名: 牛升辉; 出资日期: 2037-11-01;
|
姓名: 张念****; 出资日期: 2019-08-31;姓名: 张敏; 出资日期: 2019-08-31;姓名: 牛升辉; 出资日期: 2019-08-31;
|
6 | 2019-10-08 | 名称变更 |
浙江久景制冷设备有限公司
|
浙江久景制冷设备股份有限公司
|
7 | 2019-10-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张念****; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 牛升辉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 牛升辉; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 万福标; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 孙芬芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 张念****; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 张敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 曹学洪; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 牛升辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 邹瑞春; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 陈勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
|
8 | 2019-10-08 | 管辖单位变更 |
嘉兴市市场监督管理局
|
开****区分局
|
9 | 2019-10-08 | 章程备案 |
|
|
10 | 2019-10-08 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 张敏; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 牛升辉; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 张念****; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
姓名: 张敏; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 牛升辉; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 张念****; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|