序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王高河 | 42.5% | 212.5万人民币 |
2 | 董仁松 | 42.5% | 212.5万人民币 |
3 | 王银坤 | 15% | 75万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王高河
|
|
2 |
王银坤
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-07-02 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 煤炭(煤炭经营资格证有效期至2013年6月30日);
|
许可经营项目: 煤炭(煤炭经营资格证有效期至2016年6月30日)。
|
2 | 2011-03-30 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王银坤; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 王高河; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 王银坤; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 董仁松; 出资额: ***.*; 百分比: **.*% [新增]姓名: 王高河; 出资额: ***.*; 百分比: **.*%
|
3 | 2010-12-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 董仁松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 王高河; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 王银坤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 王高河; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 王高河; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 王银坤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
4 | 2010-12-17 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王银坤; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 王高河; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 董仁松; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 王银坤; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 王高河; 出资额: ***; 百分比: **%
|
5 | 2010-12-17 | 法定代表人变更 |
董仁松
|
王高河
|
6 | 2010-12-17 | 组织机构变更 |
姓名: 董仁松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 王高河; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 王银坤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 王高河; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 王高河; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 王银坤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
7 | 2010-11-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王高河; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 王高河; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 王银坤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 董仁松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 王高河; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 王银坤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
8 | 2010-11-12 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王银坤; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 王高河; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 王银坤; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 王高河; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 董仁松; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]
|
9 | 2010-11-12 | 法定代表人变更 |
王高河
|
董仁松
|
10 | 2010-11-12 | 组织机构变更 |
姓名: 王高河; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 王高河; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 王银坤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 董仁松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 王高河; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 王银坤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|