序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陆明荣 | 95.23041% | 826.6万人民币 |
2 | 叶佩红 | 4.76959% | 41.4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陆明荣
|
|
2 |
叶佩红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-15 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2020-05-15 | 经营范围变更 |
|
|
3 | 2020-05-15 | 住所变更 |
|
|
4 | 2019-05-06 | 章程修正案备案 |
|
|
5 | 2019-05-06 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
|
6 | 2016-04-25 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
7 | 2016-04-25 | 一般经营项目变更 |
|
|
8 | 2014-09-18 | 一般经营项目变更 |
|
|
9 | 2014-09-18 | 行业代码变更 |
|
|
10 | 2014-07-23 | 名称变更 |
|
|