序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
籾井一磨
|
|
2 |
茂木正樹
|
|
3 |
佐藤行德
|
|
4 |
儘田大治郎
|
|
5 |
萩原富志郎
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-10-25 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2017-10-25 | 高级管理人员备案 |
|
|
3 | 2016-11-07 | 高级管理人员备案 |
|
|
4 | 2016-11-07 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
|
5 | 2016-07-22 | 高级管理人员备案 |
|
|
6 | 2016-07-22 | 投资人(股权)备案 |
|
|
7 | 2016-07-22 | 组织机构变更 |
|
|
8 | 2016-07-22 | 企业类型变更 |
|
|
9 | 2015-12-17 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
10 | 2015-12-17 | 高级管理人员备案 |
|
|