序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴陆明 | 37.09098% | 2040.0万人民币 |
2 | 吴思敏 | 12.54548% | 690.0万人民币 |
3 | 富国珍 | 9.27274% | 510.0万人民币 |
4 | 胡明 | 8.69565% | 478.26万人民币 |
5 | 李张宪 | 5.09092% | 280.0万人民币 |
6 | 卫飞 | 2.9091% | 160.0万人民币 |
7 | 金福仙 | 2.9091% | 160.0万人民币 |
8 | 陈惠芳 | 1.45455% | 80.0万人民币 |
9 | 郭军民 | ||
10 | 茅利月 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴陆明
|
|
2 |
茅利月
|
|
3 |
金福仙
|
|
4 |
吴小婷
|
|
5 |
吴思敏
|
|
6 |
林梅
|
|
7 |
陈国良
|
|
8 |
陈秋娟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-01 | 章程备案 |
|
|
2 | 2021-12-02 | 多证合一备案 |
|
|
3 | 2021-12-02 | 章程修正案备案 |
|
|
4 | 2021-12-02 | 经营范围变更 |
|
|
5 | 2021-06-08 | 章程修正案备案 |
|
|
6 | 2021-06-08 | 高级管理人员备案 |
|
|
7 | 2020-06-05 | 章程修正案备案 |
|
|
8 | 2020-06-05 | 经营范围变更 |
|
|
9 | 2018-07-20 | 注册资本(金)变更 |
|
|
10 | 2018-07-20 | 章程修正案备案 |
|
|