序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 夏佩升 | 80% | 1104.0万人民币 |
2 | 屠建伦 | 13% | 179.4万人民币 |
3 | 李永建 | 7% | 96.6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
夏佩升
|
|
2 |
屠建伦
|
|
3 |
屠建英
|
|
4 |
李永建
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-22 | 经营范围变更 |
无缝钢管、焊接钢管、不锈钢管、有色金属管材、型钢、钢管设备、硫酸亚铁的生产销售;货物进出口、技术进出口。
|
一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研****;工程和技术研究和试验****展;金属材料销售;特种设备销售;五金产品批****;五金产品零售;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;机械设备销售;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2020-09-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 屠建伦; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 屠建英; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张燕华; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 张燕华; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]姓名: 李永建; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 夏佩升; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 夏佩升; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]姓名: 屠建伦; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 屠建英; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李永建; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2020-09-17 | 法定代表人变更 |
张燕华
|
夏佩升
|
4 | 2019-07-24 | 联系电话变更 |
0573-7950088
|
0573-88866159
|
5 | 2019-07-24 | 联系电话变更 |
****-*******
|
****-********
|
6 | 2019-07-24 | 住所变更 |
桐乡市屠甸镇石泾东路***号
|
浙江省嘉兴市桐乡市屠甸镇石泾东路***号
|
7 | 2019-07-24 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:屠建英;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:屠建英;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:屠建英;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:孙永寿;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
8 | 2019-07-24 | 法定代表人变更 |
于永兴
|
张燕华
|
9 | 2019-07-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 于永兴; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]姓名: 于永兴; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 屠建伦; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 屠建英; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李永建; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 屠建伦; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 屠建英; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张燕华; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 张燕华; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]姓名: 李永建; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
10 | 2016-10-14 | 高级管理人员备案 |
于永兴,屠建伦,金凌剑,李永建,于永兴 [退出]
|
于永兴,屠建伦,屠建英,李永建,于永兴 [新增]
|