序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 屠峰裕 | 41% | 86.1万人民币 |
2 | 宋建雄 | 39% | 81.9万人民币 |
3 | 熊黎胜 | 10% | 21万人民币 |
4 | 陆晓雯 | 10% | 21万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
屠峰裕
|
|
2 |
陆晓雯
|
|
3 |
宋建雄
|
|
4 |
熊黎胜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-09-04 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********90583组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********0616XH
|
2 | 2011-08-31 | 高级管理人员备案 |
姓名: 蔡顺利; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 何永森; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 陆晓雯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 宋建雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 宋建雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 屠峰裕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 熊黎胜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
3 | 2011-08-31 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 蔡顺利; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]姓名: 何永森; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 陆晓雯; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 熊黎胜; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 宋建雄; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增]姓名: 屠峰裕; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增]
|
4 | 2011-08-31 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
蔡顺利
|
屠峰裕
|
5 | 2011-08-31 | 名称变更 |
嘉兴市八一电器陶瓷有限公司
|
嘉兴市卓翔电器陶瓷有限公司
|
6 | 2011-08-31 | 变更注册号 |
注册号: ********164
|
注册号: ********90583
|
7 | 2011-08-31 | 行业代码变更 |
行业代码:4060
|
行业代码:4061
|
8 | 2011-08-31 | 组织机构变更 |
姓名: 蔡顺利; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 何永森; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 陆晓雯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 宋建雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 宋建雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 屠峰裕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 熊黎胜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
9 | 2006-06-30 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 电子电器陶瓷元件、民用工艺陶瓷、耐火陶瓷、特种陶瓷、陶瓷配件、电力仪器仪表、电子元件、空气净化器的制造、加工;五金电器、电力仪器仪表、电子元件、建筑材料的销售。行业代码: 4060
|
经营范围: 电子电器陶瓷元件、民用工艺陶瓷、耐火陶瓷、特种陶瓷、陶瓷配件、电力仪器仪表、电子元件、空气净化器的制造、加工;五金电器、电力仪器仪表、电子元件、建筑材料的销售;铁箱的制造、销售。行业代码: 4060
|
10 | 2005-10-21 | 住所变更 |
住所: 经济开****区城北路***号 邮政编码: ****** 电话: *******
|
住所: 嘉兴市南湖区城北路***号 邮政编码: ****** 电话: *******
|