序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 金建祥 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于高琴
|
|
2 |
金垚丞
|
|
3 |
凌利红
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江经建建筑设计有限公司海盐分公司
|
袁晔东 | 2021-03-08 |
2 |
浙江经建建筑设计有限公司嘉兴分公司
|
陈勇 | 2011-02-17 |
3 |
浙江经建建筑设计有限公司平湖分公司
|
李忠明 | 2010-12-13 |
4 |
浙江经建建筑设计有限公司海盐办事处
|
袁瑞良 | 2003-10-21 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-01 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
2 | 2019-07-01 | 章程备案 |
|
|
3 | 2019-07-01 | 出资日期备案 |
姓名: 左平中; 出资日期: ;姓名: 王美娥; 出资日期: ;姓名: 胡明; 出资日期: ;姓名: 金建祥; 出资日期: ;姓名: 陈勇; 出资日期: ;姓名: 黄侃; 出资日期: ;
|
姓名: 金建祥; 出资日期: ;
|
4 | 2019-07-01 | 出资方式备案 |
姓名: 左平中; 出资额: **万; 出资形式: 其他;姓名: 左平中; 出资额: **万; 出资形式: 货币;姓名: 王美娥; 出资额: **万; 出资形式: 货币;姓名: 胡明; 出资额: **万; 出资形式: 其他;姓名: 胡明; 出资额: **万; 出资形式: 货币;姓名: 金建祥; 出资额: ***万; 出资形式: 其他;姓名: 金建祥; 出资额: **万; 出资形式: 货币;姓名: 陈勇; 出资额: **万; 出资形式: 货币;姓名: 黄侃; 出资额: **万; 出资形式: 货币;姓名: 黄侃; 出资额: *万; 出资形式: 其他;
|
姓名: 金建祥; 出资额: ***万; 出资形式: 其他;姓名: 金建祥; 出资额: ***万; 出资形式: 货币;
|
5 | 2019-07-01 | 法定代表人变更 |
金建祥
|
于高琴
|
6 | 2019-07-01 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2023-08-19
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
7 | 2019-07-01 | 出资比例备案 |
姓名: 左平中; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 王美娥; 出资额: **万; 百分比: *%;姓名: 胡明; 出资额: **万; 百分比: *%;姓名: 金建祥; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 陈勇; 出资额: **万; 百分比: *%;姓名: 黄侃; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
姓名: 金建祥; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
8 | 2019-07-01 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 金建祥; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 左平中; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 胡明; 出资额: **万; 百分比: *%; [退出]姓名: 黄侃; 出资额: **万; 百分比: *%; [退出]姓名: 陈勇; 出资额: **万; 百分比: *%; [退出]姓名: 王美娥; 出资额: **万; 百分比: *%; [退出]
|
姓名: 金建祥; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
9 | 2019-07-01 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:汤徐俊;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:李红根;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:金洁;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:李红根;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
10 | 2019-07-01 | 高级管理人员备案 |
姓名: 左平中; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 左平中; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 王美娥; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 金建祥; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 黄侃; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
|
姓名: 于高琴; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 凌利红; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 金垚丞; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|