序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 富泰华工业(深圳)有限公司 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈科林
|
|
2 |
赵浩勇
|
|
3 |
洪金生
|
|
4 |
何瑞坤
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-27 | 章程备案 |
None
|
None
|
2 | 2020-09-27 | 出资比例备案 |
企业名称: 富泰华工业(深圳)有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 富泰华工业(深圳)有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
3 | 2020-09-27 | 出资方式备案 |
企业名称: 富泰华工业(深圳)有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币;
|
企业名称: 富泰华工业(深圳)有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币;
|
4 | 2020-09-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何瑞坤; 证件号码: ********; 职位: 监事;姓名: 洪金生; 证件号码: ********; 职位: 董事长;姓名: 赵浩勇; 证件号码: ********; 职位: 董事;姓名: 陈科林; 证件号码: ********; 职位: 董事;姓名: 陈科林; 证件号码: ********; 职位: 经理;
|
姓名: 何瑞坤; 证件号码: ********; 职位: 监事;姓名: 洪金生; 证件号码: ********; 职位: 董事;姓名: 赵浩勇; 证件号码: ********; 职位: 董事;姓名: 陈科林; 证件号码: ********; 职位: 董事长;姓名: 陈科林; 证件号码: ********; 职位: 经理;
|
5 | 2020-09-27 | 出资日期备案 |
企业名称: 富泰华工业(深圳)有限公司; 出资日期: 2027-05-02;
|
企业名称: 富泰华工业(深圳)有限公司; 出资日期: 2027-05-02;
|
6 | 2019-09-20 | 章程修正案备案 |
|
|
7 | 2019-09-20 | 经营范围变更 |
销售(含网上销售):日用百货、计算机软硬件及配件、数码电子产品、五金交电、工艺品、电器机械及材料、装饰材料、塑料制品、汽车零配件、通讯器材、通信设备、仪器仪表、劳防用品、办公用品、清洁用品、卫生洁具、水性涂料、胶粘制品、电动工具;销售:化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品);销售:食品、酒类、卷烟、雪茄烟;从事货物技术的进出口业务;设计、****布、代理各类广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
销售(含网上销售):日用百货、计算机软硬件及配件、数码电子产品、五金交电、工艺品、电器机械及材料、装饰材料、塑料制品、汽车零配件、通讯器材、通信设备、仪器仪表、劳防用品、办公用品、清洁用品、卫生洁具、水性涂料、胶粘制品、电动工具;销售:化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品);销售:食品、酒类、卷烟、雪茄烟、二类和三类医疗器械;从事货物技术的进出口业务;设计、****布、代理各类广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2019-06-11 | 章程修正案备案 |
|
|
9 | 2019-06-11 | 经营范围变更 |
销售(含网上销售):日用百货、计算机软硬件及配件、数码电子产品、五金交电、工艺品、电器机械及材料、装饰材料、塑料制品、汽车零配件、通讯器材、通信设备、仪器仪表;预包装食品兼散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、水果、水产品、保健食品、肉制品、茶叶;从事货物技术的进出口业务;设计、****布、代理各类广告;通讯及网络技术工程与服务,工业设计。
|
销售(含网上销售):日用百货、计算机软硬件及配件、数码电子产品、五金交电、工艺品、电器机械及材料、装饰材料、塑料制品、汽车零配件、通讯器材、通信设备、仪器仪表、劳防用品、办公用品、清洁用品、卫生洁具、水性涂料、胶粘制品、电动工具;销售:化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品);销售:食品、酒类、卷烟、雪茄烟;从事货物技术的进出口业务;设计、****布、代理各类广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2017-11-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何瑞坤; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 赵浩勇; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 郑弘孟; 证件号码: ********; 职位: 董事长 [退出]姓名: 陈科林; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 陈科林; 证件号码: ********; 职位: 经理
|
姓名: 何瑞坤; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 洪金生; 证件号码: ********; 职位: 董事长 [新增]姓名: 赵浩勇; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 陈科林; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 陈科林; 证件号码: ********; 职位: 经理
|