序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 罗自强 | 70% | 35万人民币 |
2 | 罗旭涛 | 30% | 15万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
罗自强
|
|
2 |
罗旭涛
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-10-24 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********96215组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********20185K
|
2 | 2014-11-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐立保; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 徐永明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 徐永明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 罗旭涛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 罗自强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 罗自强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|
3 | 2014-11-27 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 徐立保; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 徐永明; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 罗旭涛; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 罗自强; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|
4 | 2014-11-27 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
徐永明
|
罗自强
|
5 | 2014-11-27 | 组织机构变更 |
姓名: 徐立保; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 徐永明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 徐永明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 罗旭涛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 罗自强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 罗自强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|
6 | 2014-11-27 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 批****(直拨直销):丙酮、甲基苯、甲醇、乙醇(无水)、2-丙醇、2-丁酮、二甲苯、环己酮、过氧化氢(20%-60%)、高锰酸钾、硝酸钠、亚硝酸钠、苯酚、三氯乙烯、硝酸、硫酸、盐酸、氢氟酸、甲酸、正磷酸、三氯化铁、亚硫酸氢钠、乙酸、氢氧化钠、氢氧化钠溶液、氢氧化钾、氨溶液、氟化氢铵、甲醛溶液、次氯酸钠溶液、氯化锌(《危险化学品经营许可证》有效期至2014年12月1日止)。
|
许可经营项目: 批****(直拨直销):硫酸(毒)、盐酸(毒)、丙酮(毒)、甲基苯(毒)、2-丁酮(毒)、过氧化氢[20%-60%](爆)、高锰酸钾(毒、爆)、硝酸(爆)、硝酸钠(爆)、甲醇、乙醇[无水]、2-丙醇、二甲苯、环己酮、亚硝酸钠、苯酚、三氯乙烯、氢氟酸、甲酸、正磷酸、三氯化铁、亚硫酸氢钠、乙酸、氢氧化钠、氢氧化钠溶液、氢氧化钾、氨溶液、氟化氢铵、甲醛溶液、次氯酸钠溶液、氯化锌(《危险化学品经营许可证》有效期至2017年12月01日)。
|
7 | 2012-10-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 程云云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 钱蓉华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 钱蓉华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 徐立保; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 徐永明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 徐永明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|
8 | 2012-10-26 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 程云云; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 钱蓉华; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 徐立保; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 徐永明; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|
9 | 2012-10-26 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
钱蓉华
|
徐永明
|
10 | 2012-10-26 | 组织机构变更 |
姓名: 程云云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 钱蓉华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 钱蓉华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 徐立保; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 徐永明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 徐永明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|