序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 糜建华 | 24% | 12万人民币 |
2 | 吴惠芬 | 5% | 2.5万人民币 |
3 | 孙海琴 | 5% | 2.5万人民币 |
4 | 潘佳 | 5% | 2.5万人民币 |
5 | 唐雪斐 | 4% | 2万人民币 |
6 | 赵红艳 | 3% | 1.5万人民币 |
7 | 胡姚锋 | 3% | 1.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
潘劭
|
|
2 |
糜建华
|
|
3 |
应利康
|
|
4 |
钟晨光
|
|
5 |
朱国杰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-26 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2019-09-26 | 经营范围变更 |
|
|
3 | 2019-09-04 | 法定代表人变更 |
|
|
4 | 2019-09-04 | 高级管理人员备案 |
|
|
5 | 2018-04-27 | 章程备案 |
|
|
6 | 2018-04-27 | 投资人(股权)备案 |
|
|
7 | 2018-04-27 | 高级管理人员备案 |
|
|
8 | 2018-04-27 | 法定代表人变更 |
|
|
9 | 2018-04-27 | 出资比例备案 |
|
|
10 | 2017-07-17 | 章程备案 |
|
|