序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-04-20 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****5
|
2 | 2012-12-14 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
庞文彬
|
李卫珍
|
3 | 2008-10-13 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 武原镇新桥南路83号 邮政编码: 314300 电话: ********住所所在行政区划:武原镇
|
住所: 武原镇新桥南路109号 邮政编码: 314300 电话: ********住所所在行政区划:武原镇
|
4 | 2008-10-13 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
何继鸿
|
庞文彬
|
5 | 2008-09-10 | 变更注册号 |
注册号: *****12
|
注册号: *****
|