序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王国琴 | 100% | 3.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王国琴
|
|
2 |
冷文军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-15 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:王国琴;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:王国琴;现联络员固定电话:***********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:王国琴;现财务负责人固定电话:***********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2015-09-10 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 普通劳务服务;职业介绍;仓储服务;企业管理咨询;会议及展览服务;庆典礼仪服务;物业管理、餐饮管理;建筑物室内外清洁及保洁服务;户外活动策划服务;户外拓展训练(不含高危险活动项目);电厂设备安装、维修服务;办公用品、日用品、工艺品、电子产品批****、零售。
|
一般经营项目: 普通劳务服务;职业介绍;教育信息咨询(除出国留学咨询及中介服务);成年人的非文化教育咨询、成年人的非证书劳动职业技能培训;文化艺术交流与策划;设计、制作、代理、****布国内各类广告;软件开****;仓储服务;企业管理咨询;会议及展览服务;庆典礼仪服务;物业管理、餐饮管理;建筑物室内外清洁及保洁服务;户外活动策划服务;户外拓展训练(不含高危险活动项目);电厂设备安装、维修服务;办公用品、日用品、工艺品、电子产品批****、零售。
|
3 | 2015-02-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王国琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 谢湖丹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 谢湖丹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 冷文军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 王国琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 王国琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
|
4 | 2015-02-09 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王国琴; 出资额: *.*; 百分比: **%姓名: 谢湖丹; 出资额: *.*; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 王国琴; 出资额: *; 百分比: ***%
|
5 | 2015-02-09 | 组织机构变更 |
姓名: 王国琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 谢湖丹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 谢湖丹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 冷文军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 王国琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 王国琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
|
6 | 2015-02-09 | 名称变更 |
嘉兴嘉核人力资源管理有限公司
|
海盐群乐劳动服务有限公司
|
7 | 2015-02-09 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 企业管理咨询;会议及展览服务;庆典礼仪服务;物业管理;建筑物室内外清洁及保洁服务;电厂设备安装、维修服务;办公用品、日用品、工艺品、电子产品批****、零售。
|
一般经营项目: 普通劳务服务;职业介绍;仓储服务;企业管理咨询;会议及展览服务;庆典礼仪服务;物业管理、餐饮管理;建筑物室内外清洁及保洁服务;户外活动策划服务;户外拓展训练(不含高危险活动项目);电厂设备安装、维修服务;办公用品、日用品、工艺品、电子产品批****、零售。
|
8 | 2015-02-09 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
谢湖丹
|
王国琴
|
9 | 2015-02-09 | 企业类型变更 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
10 | 2015-02-09 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 职业介绍(人力资源服务许可证有效期至2017年8月27日)
|
许可经营项目:
|