序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵成文 | 1% | 0.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵成文
|
|
2 |
何贵玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-07 | 法定代表人变更 |
肖辉薏
|
赵成文
|
2 | 2018-11-07 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 肖辉薏; 出资额: **万; 百分比: ***% [退出]
|
企业名称: 上海益街商业经营管理有限公司; 出资额: **.*万; 百分比: **% [新增]姓名: 赵成文; 出资额: *.*万; 百分比: *% [新增]
|
3 | 2018-11-07 | 出资日期备案 |
姓名: 肖辉薏; 出资日期: 2044-09-25
|
企业名称: 上海益街商业经营管理有限公司; 出资日期: 2043-12-31姓名: 赵成文; 出资日期: 2043-12-31
|
4 | 2018-11-07 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:肖辉薏;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:肖辉薏;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:赵成文;现联络员固定电话:***********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:赵成文;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2018-11-07 | 章程备案 |
|
|
6 | 2018-11-07 | 出资比例备案 |
姓名: 肖辉薏; 出资额: **万; 百分比: ***%
|
企业名称: 上海益街商业经营管理有限公司; 出资额: **.*万; 百分比: **%姓名: 赵成文; 出资额: *.*万; 百分比: *%
|
7 | 2018-11-07 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
8 | 2018-11-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 肖辉薏; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 肖辉薏; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]姓名: 裴岚; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 何贵玲; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 赵成文; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 赵成文; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]
|
9 | 2017-06-05 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********288714
|
10 | 2017-06-05 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:姚伟华;原联络员固定电话:*********;原联络员移动电话: ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:肖辉薏;现联络员固定电话:*********;现联络员移动电话:********* ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:肖辉薏;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:*********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:********
|