序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王知凡 | 90% | 90.0万人民币 |
2 | 王明斋 | 10% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沈娇
|
|
2 |
王知凡
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-14 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-04-14 | 住所变更 |
|
|
3 | 2020-06-09 | 高级管理人员备案 |
|
|
4 | 2020-06-09 | 企业联络人员、财务人员 |
|
|
5 | 2020-06-09 | 法定代表人变更 |
|
|
6 | 2018-06-14 | 住所变更 |
|
|
7 | 2016-08-23 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|