序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 余为长 | 80% | 40万人民币 |
2 | 陈伟琴 | 20% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
余为长
|
|
2 |
陈伟琴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2008-08-26 | 住所变更 |
住所: 嘉兴市禾兴北路***号二层*号 邮政编码: ****** 电话: *******住所所在行政区划:嘉兴市辖区
|
住所: 嘉兴市城东路***号*幢*号 邮政编码: ****** 电话: *******住所所在行政区划:解放街道
|
2 | 2008-08-07 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陈伟琴
|
余为长
|
3 | 2008-08-07 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 陈伟琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 总经理姓名: 陈伟琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 执行董事姓名: 余为长; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
|
姓名: 陈伟琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事姓名: 余为长; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事姓名: 余为长; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 经理
|
4 | 2008-06-20 | 变更注册号 |
注册号: ********254
|
注册号: ********
|
5 | 2006-05-30 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
余为长
|
陈伟琴
|
6 | 2006-05-30 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 陈伟琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事姓名: 余为长; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事姓名: 余为长; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
|
姓名: 陈伟琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 总经理姓名: 陈伟琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 执行董事姓名: 余为长; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
|