序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 金惠明 | 38.61% | 3861万人民币 |
2 | 徐见平 | 6.75% | 675万人民币 |
3 | 徐华明 | 6.34% | 634万人民币 |
4 | 金加明 | 6.34% | 634万人民币 |
5 | 江吴良 | 6.34% | 634万人民币 |
6 | 吴汉民 | 5.54% | 554万人民币 |
7 | 范毛毛 | 5.54% | 554万人民币 |
8 | 徐俞生 | 5.54% | 554万人民币 |
9 | 李跃生 | 3.96% | 396万人民币 |
10 | 王国付 | 3.3% | 330万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
金王涛
|
|
2 |
金加明
|
|
3 |
徐见平
|
|
4 |
吴汉民
|
|
5 |
肖国生
|
|
6 |
吴利阳
|
|
7 |
王国付
|
|
8 |
吴立东
|
|
9 |
徐华明
|
|
10 |
陈金甫
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-23 | 其他事项备案 |
|
公司章程修改备案:《公司章程》第七章第十一条后新增:“范毛毛在2021年3月1日将其所持300万股转让给新股东金王琴,将其所持150万股转让给股东汤磊,将其所持104万股转让给新股东王振华;金惠明在2022年5月28日将其所持300万股转让给新股东吴利阳。”;
|
2 | 2022-06-30 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 吴利阳; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴汉民; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴立东; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]姓名: 吴钱生; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐华明; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 徐见平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王国付; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 王芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 肖国生; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 金加明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 金王涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 金王琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈金甫; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:干扬法;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
3 | 2022-06-30 | 法定代表人变更 |
|
金王涛
|
4 | 2021-07-15 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 吴利阳; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴汉民; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴钱生; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐华明; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增]姓名: 徐见平; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 徐见平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 江吴良; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 盛建良; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 肖云飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 金加明; 证件号码: ***************; 职位: 董事;姓名: 金惠明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 金王琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈金甫; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
5 | 2020-09-30 | 经营范围变更 |
|
一般项目:实业投资、投资管理(不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资);化工填料(不含危险化学品)、化工机械、金属制品制造、加工;煤炭批****(无储存);钢材、板材、木材、纸和纸制品、机械设备及配件、建筑材料、化工原料及产品(不含危险化学品、易制毒化学品、化学试剂)批****、零售;废纸收购、经营;经营进出口业务;物业管理、房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
6 | 2019-05-24 | 经营范围变更 |
|
实业投资、投资管理(不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资);不锈钢带材、不锈钢管、化工填料(不含危险化学品)、化工机械、金属制品制造、加工;煤炭批****(无储存);钢材、板材、木材、纸和纸制品、机械设备及配件、建筑材料、化工原料及产品(不含危险化学品、易制毒化学品、化学试剂)批****、零售;废纸收购、经营;经营进出口业务;物业管理、房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2019-03-06 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 吴利阳; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 吴汉民; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 吴钱生; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 徐见平; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 徐见平; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 江吴良; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 盛建良; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 肖云飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 范毛毛; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 金加明; 证件号码: ***************; 职位: 董事姓名: 金惠明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 金王琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 陈金甫; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
8 | 2017-06-12 | 章程备案 |
|
章程调整
|
9 | 2016-03-07 | 住所变更 |
|
住所: 浙江省海盐县百步镇集镇 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:百步镇
|
10 | 2016-03-07 | 一般经营项目变更 |
|
一般经营项目: 实业投资、投资管理(不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资);不锈钢带材、不锈钢管、化工填料(不含危险化学品)、化工机械、金属制品制造、加工;煤炭批****(无储存);钢材、板材、木材、纸和纸制品、机械设备及配件、建筑材料、化工原料及产品(不含危险化学品、易制毒化学品、化学试剂)批****、零售;废纸收购、经营;经营进出口业务。
|