序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-01 | 负责人变更 |
王吉成 [退出]
|
吴燕萍 [新增]
|
2 | 2018-08-30 | 负责人变更 |
孙伟 [退出]
|
王吉成 [新增]
|
3 | 2018-08-30 | 法定代表人变更 |
孙伟
|
王吉成
|
4 | 2016-11-25 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 国内快递(邮政企业专营业务除外)(凭有效快递业务经营许可证经营)
|
许可经营项目: 国内快递(邮政企业专营业务除外)、国际快递(邮政企业专营业务除外)(凭有效快递业务经营许可证经营)
|
5 | 2015-12-22 | 负责人变更 |
曹战果 [退出]
|
孙伟 [新增]
|
6 | 2015-12-22 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****H
|
7 | 2015-12-22 | 法定代表人变更 |
曹战果
|
孙伟
|
8 | 2015-12-22 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 国内快递(邮政企业专营业务除外)(快递业务经营许可证有效期至2015年9月19日止);国际快递(邮政企业专营业务除外)(快递业务经营许可证有效期至2015年9月28日止)
|
许可经营项目: 国内快递(邮政企业专营业务除外)(凭有效快递业务经营许可证经营)
|
9 | 2015-12-22 | 企业类型变更 |
有限责任公司分公司(外商投资企业法人独资)
|
一人有限责任公司分公司(内资法人独资)
|
10 | 2010-11-17 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 承办国际、国内快递业务(不含私人信函及县级以上〈包括县级〉的党政机关的信函)
|
一般经营项目:
|