序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张健 | 51.4% | 257.0万人民币 |
2 | 姚可 | 48.6% | 243.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-16 | 执行人委派代表变更 |
王凯
|
张健
|
2 | 2021-09-16 | 合伙人信息备案 |
姓名: 王凯(执行事务合伙人); 出资额: ***万; 百分比: **.*%; [退出]姓名: 姚可; 出资额: ***万; 百分比: **.*%;
|
姓名: 张健(执行事务合伙人); 出资额: ***万; 百分比: **.*%; [新增]姓名: 姚可; 出资额: ***万; 百分比: **.*%;
|
3 | 2020-12-23 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:蒋新林;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:杨晓燕;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:肖萍;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:杨晓燕;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2020-12-23 | 合伙人信息备案 |
姓名: 翟贵君(执行事务合伙人); 出资额: ***万; 百分比: **.*%; [退出]姓名: 姚可; 出资额: ***万; 百分比: **.*%;
|
姓名: 王凯(执行事务合伙人); 出资额: ***万; 百分比: **.*%; [新增]姓名: 姚可; 出资额: ***万; 百分比: **.*%;
|
5 | 2020-01-14 | 合伙人信息备案 |
姓名: 罗小华(执行事务合伙人); 出资额: ***万; 百分比: **.*%; [退出]姓名: 姚可; 出资额: ***万; 百分比: **.*%;
|
姓名: 翟贵君(执行事务合伙人); 出资额: ***万; 百分比: **.*%; [新增]姓名: 姚可; 出资额: ***万; 百分比: **.*%;
|
6 | 2020-01-14 | 执行人委派代表变更 |
罗小华
|
翟贵君
|
7 | 2018-06-11 | 合伙人信息备案 |
姓名: 姚可; 出资额: ***万; 百分比: **.*%姓名: 黄鹰(执行事务合伙人); 出资额: ***万; 百分比: **.*% [退出]
|
姓名: 姚可; 出资额: ***万; 百分比: **.*%姓名: 罗小华(执行事务合伙人); 出资额: ***万; 百分比: **.*% [新增]
|
8 | 2018-06-11 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 姚可; 出资额: ***万; 百分比: **.*%姓名: 黄鹰(执行事务合伙人); 出资额: ***万; 百分比: **.*% [退出]
|
姓名: 姚可; 出资额: ***万; 百分比: **.*%姓名: 罗小华(执行事务合伙人); 出资额: ***万; 百分比: **.*% [新增]
|