序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 海宁市供销合作总社 | 100% | 151万人民币 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
海宁市盐官供销合作社为农农资经营部
|
吴建斌 | 2002-06-20 |
2 |
海宁市盐官供销合作社农资北部
|
张志伟 | 2002-03-25 |
3 |
海宁市盐官供销合作社农资南部
|
吴建斌 | 2002-03-25 |
4 |
海宁市盐官供销合作社丰士农资经销点
|
||
5 |
海宁市盐官供销合作社联群农资经销点
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-31 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 社员股金; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [退出]
|
企业名称: 海宁市供销合作总社; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [新增]
|
2 | 2020-04-03 | 法定代表人变更 |
王剑锋
|
周逸仕
|
3 | 2020-04-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王剑锋; 证件号码: ******************; 职位: 负责人; [退出]
|
姓名: 周逸仕; 证件号码: ******************; 职位: 负责人; [新增]
|
4 | 2017-02-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 戚建兴; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 负责人 [退出]
|
姓名: 王剑锋; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 负责人 [新增]
|
5 | 2017-02-10 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
戚建兴
|
王剑锋
|
6 | 2015-12-07 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****1
|
7 | 2013-09-09 | 变更注册号 |
注册号: *****81
|
注册号: *****
|
8 | 2013-09-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周伟平; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 负责人 [退出]
|
姓名: 戚建兴; 证件名称: ; 证件号码: *****************X; 性别: 男性; 职务: 负责人 [新增]
|
9 | 2013-09-05 | 行业代码变更 |
行业代码:5130
|
行业代码:5131
|
10 | 2013-09-05 | 组织机构变更 |
姓名: 周伟平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 负责人 [退出]
|
姓名: 戚建兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 负责人 [新增]
|