序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 桐乡市恒翔置业有限公司 | 70% | 24500.0万人民币 |
2 | 桐乡市恒旺置业有限公司 | 30% | 10500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李金强
|
|
2 |
陈惠林
|
|
3 |
胡树良
|
|
4 |
姚永泉
|
|
5 |
孙晨磊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-19 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 桐乡市恒翔置业有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%;企业名称: 绍兴瑞沁企业管理有限责任公司; 出资额: *****万; 百分比: **%; [退出]
|
企业名称: 桐乡市恒翔置业有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%;企业名称: 桐乡市恒旺置业有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%; [新增]
|
2 | 2022-07-19 | 章程备案 |
|
|
3 | 2021-12-09 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
其他有限责任公司
|
4 | 2021-12-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 姚永泉; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 孙晨磊; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李金强; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 李金强; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 胡树良; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈惠林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 姚永泉; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 孙晨磊; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李金强; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 李金强; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 胡树良; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈惠林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
5 | 2021-12-09 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 桐乡市恒翔置业有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 桐乡市恒翔置业有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%;企业名称: 绍兴瑞沁企业管理有限责任公司; 出资额: *****万; 百分比: **%; [新增]
|
6 | 2021-09-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李金强; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 李震; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 林本瑞; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 王凯; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; [退出]姓名: 王凯; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 王栾赵; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 郭真; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 陈惠林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 姚永泉; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 孙晨磊; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 李金强; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 李金强; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 胡树良; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 陈惠林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
7 | 2021-09-16 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
8 | 2021-09-16 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 桐乡市恒翔置业有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%;企业名称: 绍兴瑞沁企业管理有限责任公司; 出资额: *****万; 百分比: **%; [退出]
|
企业名称: 桐乡市恒翔置业有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%;
|
9 | 2020-12-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李金强; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 李震; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 林本瑞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 沈玲玲; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 王凯; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 王凯; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 陈惠林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 马潮; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
|
姓名: 李金强; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 李震; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 林本瑞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王凯; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 王凯; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 王栾赵; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 郭真; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 陈惠林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
10 | 2020-12-04 | 住所变更 |
浙江省梧桐街道康乐路**号*楼
|
浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道康乐路**号*楼右第一间
|