序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 高才良 | 20% | 10万人民币 |
2 | 高雪芳 | 20% | 10万人民币 |
3 | 廖华 | 20% | 10万人民币 |
4 | 高才兴 | 20% | 10万人民币 |
5 | 吴水珍 | 20% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴水珍
|
|
2 |
高雪芳
|
|
3 |
廖华
|
|
4 |
高才兴
|
|
5 |
高才良
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-18 | 合作社成员信息备案 |
姓名: 吴水珍; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 廖华; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 高才兴; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 高莉; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 高雪芳; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 吴水珍; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 廖华; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 高才兴; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 高才良; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]姓名: 高雪芳; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
2 | 2020-06-18 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:
|
新邮政编码:314009
|
3 | 2020-06-18 | 成员出资资金变更 |
**
|
**
|
4 | 2020-06-18 | 联系电话变更 |
|
***********
|
5 | 2018-12-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴水珍; 证件号码: ******************; 职位: 理事姓名: 高才兴; 证件号码: ******************; 职位: 理事姓名: 高莉; 证件号码: ******************; 职位: 理事长 [退出]姓名: 高雪芳; 证件号码: ******************; 职位: 执行监事
|
姓名: 吴水珍; 证件号码: ******************; 职位: 理事长姓名: 吴水珍; 证件号码: ******************; 职位: 理事姓名: 高才兴; 证件号码: ******************; 职位: 理事姓名: 高雪芳; 证件号码: ******************; 职位: 执行监事
|
6 | 2018-12-20 | 法定代表人变更 |
高莉
|
吴水珍
|
7 | 2016-12-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 高才兴; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 理事长
|
姓名: 高才兴; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 理事姓名: 高莉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 理事长 [新增]姓名: 高雪芳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行监事 [新增]姓名: 吴水珍; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 理事 [新增]
|
8 | 2016-12-05 | 实收资本变更 |
0
|
50
|
9 | 2016-12-05 | 法定代表人变更 |
高才兴
|
高莉
|
10 | 2016-01-26 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330402NA000080X 组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****F
|