序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 村集体资产投资 | 100% | 3.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-22 | 法定代表人变更 |
顾琴珠
|
李菊明
|
2 | 2018-11-22 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:顾琴珠;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:顾琴珠;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:姜丽丽;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:姜丽丽;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2017-08-01 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:732412609
|
统一社会信用代码:*****7
|
4 | 2014-12-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 邵金龙; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 负责人 [退出]
|
姓名: 顾琴珠; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 负责人 [新增]
|
5 | 2014-12-08 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
邵金龙
|
顾琴珠
|
6 | 2014-12-08 | 组织机构变更 |
姓名: 邵金龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 负责人 [退出]
|
姓名: 顾琴珠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 负责人 [新增]
|
7 | 2013-04-22 | 企业类型变更 |
集体企业
|
村经济合作社
|
8 | 2013-04-22 | 名称变更 |
嘉兴市秀洲区高照街道荫家桥村经济合作社
|
嘉兴市秀洲区高照街道荫家桥村股份经济合作社
|
9 | 2008-01-24 | 名称变更 |
嘉兴市秀洲区新城街道荫家桥村经济合作社
|
嘉兴市秀洲区高照街道荫家桥村经济合作社
|
10 | 2008-01-24 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 秀洲区新城街道荫家桥村邱家浜 邮政编码: 314031 电话: 3522722住所所在行政区划:新城街道
|
住所: 秀洲区高照街道荫家桥村邱家浜 邮政编码: 314031 电话: 3522722住所所在行政区划:新城街道
|