序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 叶小飞 | 100% | 180.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶小飞
|
|
2 |
叶小燕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-22 | 多证合一备案 |
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记
|
|
2 | 2018-11-19 | 法定代表人变更 |
高晶
|
|
3 | 2018-11-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶小燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 高晶; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
|
|
4 | 2018-11-19 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
|
5 | 2018-11-19 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 高晶; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]姓名: 叶小燕; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]
|
|
6 | 2018-11-19 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:高晶;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:高晶;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
|
7 | 2018-10-30 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限:2008-08-26至2028-08-25
|
|
8 | 2018-10-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘亚军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 刘亚军; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]姓名: 叶小燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
|
9 | 2018-10-30 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:樊国瑾;原联络员固定电话:*******;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:杜敏;原财务负责人固定电话:*******;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
|
10 | 2018-10-30 | 法定代表人变更 |
刘亚军
|
|