序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨国民 | 1.54362% | 524.8323万人民币 |
2 | 上海复星平耀投资管理有限公司 | 0.72721% | 247.25万人民币 |
3 | 吴剑霖 | 0.09959% | 33.8602万人民币 |
4 | 金晓峰 | 0.02988% | 10.1581万人民币 |
5 | 吴凡 | 0.01992% | 6.772万人民币 |
6 | 深圳市达鑫投资咨询有限公司 | ||
7 | 张新霄 | ||
8 | 潘培康 | ||
9 | 宋骏 | ||
10 | 徐彬 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨国民
|
|
2 |
徐文辉
|
|
3 |
顾敏旻
|
|
4 |
蒋建琪
|
|
5 |
龚觉非
|
|
6 |
张谦
|
|
7 |
杨峻珲
|
|
8 |
杜晗
|
|
9 |
陈轶
|
|
10 |
周光斌
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
老娘舅餐饮股份有限公司杭州萧山机场第四分公司
|
余学武 | 2022-08-26 |
2 |
老娘舅餐饮股份有限公司湖州紫云一路分公司
|
雷鹏 | 2022-07-19 |
3 |
老娘舅餐饮股份有限公司芜湖九华南路分公司
|
饶璐 | 2022-04-22 |
4 |
老娘舅餐饮股份有限公司湖州金陵北路分公司
|
陈晓荣 | 2022-03-23 |
5 |
老娘舅餐饮股份有限公司嘉兴长水路分公司
|
朱小峰 | 2022-03-15 |
6 |
老娘舅餐饮股份有限公司杭州双龙街分公司
|
袁文涛 | 2021-12-15 |
7 |
老娘舅餐饮股份有限公司杭州金鸡路分公司
|
袁文涛 | 2021-11-09 |
8 |
老娘舅餐饮股份有限公司杭州市民中心地铁站分公司
|
袁文涛 | 2021-10-28 |
9 |
老娘舅餐饮股份有限公司杭州钱王街分公司
|
袁文涛 | 2021-10-27 |
10 |
老娘舅餐饮股份有限公司杭州江东大道分公司
|
袁文涛 | 2021-10-21 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴剑霖; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 周光斌; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 孙顺喜; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 徐文辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杜晗; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杜萌; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨国民; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 杨国民; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 杨峻珲; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 杨峻珲; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 葛炳法; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 蒋建琪; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 邱水莉; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈轶; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 顾敏旻; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 龚觉非; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 吴剑霖; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 周光斌; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 孙顺喜; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 张谦; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 徐文辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杜晗; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杜萌; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨国民; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 杨国民; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 杨峻珲; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 杨峻珲; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 蒋建琪; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 邱水莉; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈轶; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 顾敏旻; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 龚觉非; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
2 | 2022-03-02 | 章程备案 |
|
|
3 | 2021-10-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴剑霖; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 周光斌; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 孙顺喜; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 徐文辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杜晗; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杜萌; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨国民; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 杨国民; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 杨峻珲; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 杨峻珲; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 潘培康; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 葛炳法; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 蒋建琪; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 邱水莉; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 顾敏旻; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 龚觉非; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 吴剑霖; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 周光斌; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 孙顺喜; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 徐文辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杜晗; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杜萌; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨国民; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 杨国民; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 杨峻珲; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 杨峻珲; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 葛炳法; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 蒋建琪; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 邱水莉; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈轶; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 顾敏旻; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 龚觉非; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
4 | 2021-09-08 | 章程备案 |
|
|
5 | 2021-09-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴剑霖; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 孙顺喜; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 封鹏辉; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 徐文辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨国民; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 杨国民; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 杨峻珲; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 杨峻珲; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 潘培康; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 蒋建琪; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 邱水莉; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 龚觉非; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 吴剑霖; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 周光斌; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理; [新增]姓名: 孙顺喜; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 徐文辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杜晗; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 杜萌; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 杨国民; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 杨国民; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 杨峻珲; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 杨峻珲; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 潘培康; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 葛炳法; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 蒋建琪; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 邱水莉; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 顾敏旻; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 龚觉非; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
6 | 2021-02-18 | 章程修正案备案 |
|
|
7 | 2021-02-18 | 注册资本(金)变更 |
****
|
*****
|
8 | 2020-11-18 | 章程修正案备案 |
|
|
9 | 2020-11-18 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
10 | 2020-09-22 | 章程修正案备案 |
|
|