序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈瑞民 | 90% | 4966.2万人民币 |
2 | 陈瑞琴 | 10% | 551.8万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈瑞琴
|
|
2 |
陈瑞民
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江天民建设有限公司南浔分公司
|
陈瑞琴 | 2017-11-24 |
2 |
湖州天民建设有限公司桐乡分公司
|
钱国强 | 2010-03-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-01 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-06-01 | 经营范围变更 |
|
|
3 | 2021-01-15 | 投资人(股权)备案 |
|
|
4 | 2021-01-15 | 企业类型变更 |
|
|
5 | 2021-01-15 | 高级管理人员备案 |
|
|
6 | 2019-12-20 | 注册资本(金)变更 |
|
|
7 | 2019-12-20 | 注册资本(金)变更 |
|
|
8 | 2019-12-20 | 投资人(股权)备案 |
|
|
9 | 2019-12-13 | 注册资本(金)变更 |
|
|
10 | 2019-12-13 | 投资人(股权)备案 |
|
|