序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州力拓投资有限公司 | 51% | 612万人民币 |
2 | 张建宏 | 39% | 468万人民币 |
3 | 何迪琴 | 10% | 120万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吕焱
|
|
2 |
莫鑫
|
|
3 |
俞晓红
|
|
4 |
张峥
|
|
5 |
邢杰
|
|
6 |
周虔旻
|
|
7 |
黄小忠
|
|
8 |
叶建芽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-31 | 法定代表人变更 |
丁志秀
|
吕焱
|
2 | 2019-01-31 | 法定代表人变更 |
丁志秀
|
吕炎
|
3 | 2019-01-31 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁志秀; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]姓名: 叶建芽; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 周虔旻; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 唐喜元; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 宣湘; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 [退出]姓名: 张海宝; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 张海宝; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理 [退出]姓名: 黄华林; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 黄华林; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理 [退出]姓名: 黄小忠; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 俞晓红; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 叶建芽; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 吕焱; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [新增]姓名: 周虔旻; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 张峥; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 莫鑫; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 邢杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 黄小忠; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
4 | 2018-01-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何迪琴; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 叶建芽; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 叶淑红; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]姓名: 周虔旻; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 唐喜元; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 姚胜强; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 张建宏; 证件号码: *****************x; 职位: 董事 [退出]姓名: 张建宏; 证件号码: *****************x; 职位: 总经理 [退出]姓名: 张海宝; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理姓名: 黄华林; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理姓名: 黄小忠; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 丁志秀; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [新增]姓名: 叶建芽; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 周虔旻; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 唐喜元; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 宣湘; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 [新增]姓名: 张海宝; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 张海宝; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理姓名: 黄华林; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 黄华林; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理姓名: 黄小忠; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
5 | 2018-01-23 | 法定代表人变更 |
叶淑红
|
丁志秀
|
6 | 2017-10-17 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********01344B
|
7 | 2017-10-17 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:姚海丰;原联络员固定电话:*******;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:唐喜元;原财务负责人固定电话:*******;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:姚海丰;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:姚海丰;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
8 | 2015-08-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 姚洪琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 叶淑红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理或经理
|
姓名: 何迪琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 黄华林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理 [新增]姓名: 黄小忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 唐喜元; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 姚胜强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 叶建芽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 叶淑红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长姓名: 张海宝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理 [新增]姓名: 张建宏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 张建宏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 周虔旻; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
9 | 2015-08-25 | 住所变更 |
住所: 德清县钟管镇工业园区 邮政编码: ****** 电话: *******住所所在行政区划:钟管镇
|
住所: 德清县钟管镇环城南路*号 邮政编码: ****** 电话: *******住所所在行政区划:钟管镇
|
10 | 2015-08-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 姚洪琴; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 叶淑红; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理或经理
|
姓名: 何迪琴; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 黄华林; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 副总经理 [新增]姓名: 黄小忠; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 唐喜元; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 姚胜强; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 叶建芽; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 叶淑红; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事长姓名: 张海宝; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 副总经理 [新增]姓名: 张建宏; 证件名称: ; 证件号码: *****************x; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 张建宏; 证件名称: ; 证件号码: *****************x; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 周虔旻; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|