序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 骆家衢 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
骆家衢
|
|
2 |
吴学贵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-10-31 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴学贵; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 李俊; 证件号码: ********; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 吴学贵; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 骆家衢; 证件号码: ********; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|
2 | 2017-10-31 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李俊; 出资额: ***万; 百分比: ***% [退出]
|
姓名: 骆家衢; 出资额: ***万; 百分比: ***% [新增]
|
3 | 2017-10-31 | 法定代表人变更 |
李俊
|
骆家衢
|
4 | 2016-05-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴学贵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 吴宗朝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 [退出]
|
姓名: 李俊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 [新增]姓名: 吴学贵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
5 | 2016-05-18 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 吴宗朝; 出资额: ***; 百分比: ***% [退出]
|
姓名: 李俊; 出资额: ***; 百分比: ***% [新增]
|
6 | 2016-05-18 | 组织机构变更 |
姓名: 吴学贵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 吴宗朝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 [退出]
|
姓名: 李俊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 [新增]姓名: 吴学贵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
7 | 2016-05-18 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
吴宗朝
|
李俊
|
8 | 2016-04-22 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********39571
组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********3769XN
|
9 | 2011-02-17 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 吴宗朝; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 吴学贵; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 吴宗朝; 出资额: ***; 百分比: ***%
|
10 | 2011-02-17 | 企业类型变更 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|