序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江盾安人工环境股份有限公司 | 53.21888% | 992.0万人民币 |
2 | 邱少杰 | 16.7382% | 312.0万人民币 |
3 | 沈洪昌 | 13.9485% | 260.0万人民币 |
4 | 浙江如山高新创业投资有限公司 | 4.29185% | 80.0万人民币 |
5 | 陆小丽 | 3.32618% | 62.0万人民币 |
6 | 俞小红 | 3.32618% | 62.0万人民币 |
7 | 杭州汇牛铄今股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.14592% | 40.0万人民币 |
8 | 邱百堂 | 1.39485% | 26.0万人民币 |
9 | 邱养堂 | 1.07296% | 20.0万人民币 |
10 | 宋根法 | 0.53648% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邱少杰
|
|
2 |
丁世平
|
|
3 |
冯忠波
|
|
4 |
陆小丽
|
|
5 |
江挺候
|
|
6 |
邱百堂
|
|
7 |
蔡培裕
|
|
8 |
邱少煜
|
|
9 |
沈海翔
|
|
10 |
徐燕高
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-09-15 | 多证合一备案 |
|
住房公积金缴存登记
|
2 | 2017-09-15 | 经营范围变更 |
|
汽车零部件、新能源汽车空调系统(车用电器零部件)生产、销售;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2017-01-06 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 蔡培裕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 丁世平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 冯忠波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 江挺候; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 陆小丽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 邱百堂; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 邱少杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理或经理姓名: 邱少煜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 沈海翔; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 徐燕高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
4 | 2017-01-06 | 住所变更 |
|
住所: 德清县阜溪街道盛业街***号 邮政编码: ****** 电话: *******
|
5 | 2017-01-06 | 一般经营项目变更 |
|
一般经营项目: 汽车零部件(车用电器零部件)销售,新能源汽车空调系统生产、销售;货物进出口。
|
6 | 2016-10-08 | 注册资本(金)变更 |
|
****
|
7 | 2016-10-08 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 丁世平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 方立春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 陆小丽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 邱百堂; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 邱少杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理或经理姓名: 邱少煜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 沈海翔; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王立军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 徐澜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 俞小洪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]
|
8 | 2016-10-08 | 组织机构变更 |
|
姓名: 丁世平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 方立春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 陆小丽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 邱百堂; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 邱少杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理或经理姓名: 邱少煜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 沈海翔; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王立军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 徐澜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 俞小洪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]
|
9 | 2016-10-08 | 注册资本(金)变更 |
|
1864( + 62.08696% )
|
10 | 2016-07-05 | 注册资本(金)变更 |
|
****
|