序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-25 | 负责人变更 |
郑威 [退出]
|
施瑜 [新增]
|
2 | 2019-08-08 | 负责人变更 |
张惠平 [退出]
|
郑威 [新增]
|
3 | 2018-10-17 | 负责人变更 |
周惠康 [退出]
|
张惠平 [新增]
|
4 | 2018-10-17 | 法定代表人变更 |
周惠康
|
张惠平
|
5 | 2015-11-20 | 负责人变更 |
沈明强 [退出]
|
周惠康 [新增]
|
6 | 2015-11-20 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:91330500X0949203XA
|
7 | 2015-11-20 |
注册号:********组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:********949203XA
|
|
8 | 2015-11-20 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 人民币存款、贷款、结算业务,代理****行、兑付政府债券、企业债券,代理收付款项,外币储蓄,外汇业务,保险兼业代理(代理险种具体详见《保险兼业代理业务许可证》,有效期至2015年9月28日),经银行业监督管理机构批准的其它业务。
|
许可经营项目: 人民币存款、贷款、结算业务,代理****行、兑付政府债券、企业债券,代理收付款项,外币储蓄,外汇业务,保险兼业代理(代理险种具体详见《保险兼业代理业务许可证》),经银行业监督管理机构批准的其它业务。
|
9 | 2015-11-20 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
沈明强
|
周惠康
|
10 | 2013-06-24 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 人民币存款、贷款、结算业务,代理****行、兑付政府债券、企业债券,代理收付款项,外币储蓄,外汇业务,保险兼业代理(代理险种具体详见《保险兼业代理业务许可证》,有效期至2012年9月28日),经银行业监督管理机构批准的其它业务。
|
许可经营项目: 人民币存款、贷款、结算业务,代理****行、兑付政府债券、企业债券,代理收付款项,外币储蓄,外汇业务,保险兼业代理(代理险种具体详见《保险兼业代理业务许可证》,有效期至2015年9月28日),经银行业监督管理机构批准的其它业务。
|