序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-29 | 经营范围变更 |
办理人民币存款、贷款及结算业务;代理****行、代理兑付金融债券、政府债券;代理收付款项及代理保险业务(具体内容详见《保险兼业代理业务许可证》);外汇存款、外币兑换业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 无。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:银行业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
2 | 2021-08-18 | 负责人变更 |
朱勇芳 [退出]
|
莫国元 [新增]
|
3 | 2018-09-20 | 负责人变更 |
费俊杰 [退出]
|
朱勇芳 [新增]
|
4 | 2018-09-20 | 法定代表人变更 |
费俊杰
|
朱勇芳
|
5 | 2018-03-02 | 负责人变更 |
谭小强 [退出]
|
费俊杰 [新增]
|
6 | 2018-03-02 | 经营范围变更 |
办理人民币存款、贷款及结算业务;代理****行、代理兑付金融债券、政府债券;代理收付款项及代理保险业务(具体内容详见《保险兼业代理业务许可证》,有效期至2017年2月21日);外汇存款、外币兑换业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 无。
|
办理人民币存款、贷款及结算业务;代理****行、代理兑付金融债券、政府债券;代理收付款项及代理保险业务(具体内容详见《保险兼业代理业务许可证》);外汇存款、外币兑换业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 无。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2018-03-02 | 法定代表人变更 |
谭小强
|
费俊杰
|
8 | 2015-12-04 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:743492296
|
统一社会信用代码:*****X
|
9 | 2015-07-01 | 负责人变更 |
刘民 [退出]
|
谭小强 [新增]
|
10 | 2015-07-01 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
刘民
|
谭小强
|