序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-13 | 负责人变更 |
沈洁婷 [退出]
|
殷莉娅 [新增]
|
2 | 2020-07-20 | 负责人变更 |
殷莉娅 [退出]
|
沈洁婷 [新增]
|
3 | 2018-02-14 | 负责人变更 |
楼黄燕 [退出]
|
殷莉娅 [新增]
|
4 | 2018-02-14 | 法定代表人变更 |
楼黄燕
|
殷莉娅
|
5 | 2015-12-28 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:********9492259R
|
6 | 2015-12-28 | 负责人变更 |
殷莉娅 [退出]
|
楼黄燕 [新增]
|
7 | 2015-12-28 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
殷莉娅
|
楼黄燕
|
8 | 2015-05-19 | 负责人变更 |
程伟燕 [退出]
|
殷莉娅 [新增]
|
9 | 2015-05-19 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 办理人民币存款、贷款及结算业务;代理****行、代理兑付国库券、企业债券;代理收付款项;外币储蓄、外币兑换业务;保险兼业代理(具体代理险种详见《保险兼业代理许可证》,有效期至2014年2月28日);经银行业监管机构批准的其他业务。
|
许可经营项目: 办理人民币存款、贷款及结算业务;代理****行、代理兑付国库券、企业债券;代理收付款项;外币储蓄、外币兑换业务;保险兼业代理(具体代理险种详见《保险兼业代理业务许可证》);经银行业监管机构批准的其他业务。
|
10 | 2015-05-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
程伟燕
|
殷莉娅
|